SOUTHAMPTON CHILDMINDERS ASSOCIATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide support and training to childminders to assist the Early Years Development team in maintaining high quality childcare provision within Southampton
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2010
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Dinas Southampton
- Hampshire
Llywodraethu
- 04 Mehefin 1987: Cofrestrwyd
- 27 Mehefin 2011: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- SCMA (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £43.78k | £15.75k | £14.62k | £5.07k | £2.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £52.56k | £14.18k | £13.51k | £7.24k | £4.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | 30 Mawrth 2011 | 58 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | 22 Mawrth 2011 | 415 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 25 Awst 2009 | 206 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | 25 Awst 2009 | 206 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 28TH APRIL 1987 AND AMENDED ON 18TH MARCH 1992 AND AMENDED ON 23 MARCH 1998
Gwrthrychau elusennol
A. TO PROMOTE THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE DAILY CARE, RECREATION AND EDUCATION OF CHILDREN UNDER THE AGE OF 8 YEARS AND TO PROMOTE THE OBSERVANCE OF GOOD STANDARDS OF CHILDMINDING BY THE PARENTS OF SUCH CHILDREN AND ALL PERSONS AND ORGANISATIONS PROVIDING SUCH FACILITIES. B. TO ADVANCE THE EDUCATION AND TRAINING OF CHILDMINDERS AND OTHER PERSONS AND ORGANISATIONS PROVIDING DAY CARE FACILITIES FOR CHILDREN UNDER THE AGE OF 5 YEARS AND TO CONDUCT RESEARCH INTO ALL ASPECT OF THE CARE, RECREATION AND EDUATION OF SUCH RESEARCH.
Maes buddion
SOUTHAMPTON
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window