KINGDOWN SCHOOL PTA

Rhif yr elusen: 296906
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Kingdown School PTA works to raise funds to purchase the 'extras' which cannot be afforded within the educational budget, but which enhance school life for pupils and teachers alike. They also aim to foster good relations between the school and the wider community, and act as a 'sounding board' for the head teacher.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2011

Cyfanswm incwm: £5,723
Cyfanswm gwariant: £6,347

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Wiltshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 02 Mehefin 1987: Cofrestrwyd
  • 27 Mehefin 2012: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • KINGDOWN SCHOOL ASSOCIATION (PTA) (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2007 31/08/2008 31/08/2009 31/08/2010 31/08/2011
Cyfanswm Incwm Gros £12.91k £12.93k £12.14k £12.40k £5.72k
Cyfanswm gwariant £7.61k £12.58k £16.66k £15.32k £6.35k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2011 25 Mehefin 2012 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2011 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2010 03 Tachwedd 2010 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2010 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2009 08 Mehefin 2010 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2009 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2008 15 Mehefin 2009 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2008 24 Mehefin 2009 Ar amser