ymddiriedolwyr MAIDSTONE YOUTH MUSIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 297018
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damian Pevy | Cadeirydd | 20 November 2021 |
|
|
||||
Phill Hyde | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Claire Worrall | Ymddiriedolwr | 23 March 2019 |
|
|
||||
Barbie Vaughan | Ymddiriedolwr | 20 November 2017 |
|
|
||||
Elizabeth Rees | Ymddiriedolwr | 18 November 2016 |
|
|
||||
Peter Runting | Ymddiriedolwr | 04 December 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.