WEST BERKSHIRE MARRIAGE GUIDANCE TRUST

Rhif yr elusen: 297187
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The objective of the Trust is to assist the education of the public concerning the institution of marriage. This will include research into all aspects of married life, safeguarding the good health of adults and children, assisting in the promotion of the work of the National Relate Council and providing financial support where relevant.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024

Cyfanswm incwm: £12,755
Cyfanswm gwariant: £16,200

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gorllewin Berkshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 17 Gorffennaf 1987: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
JAMES ALEXANDER WALDORF ASTOR Cadeirydd
Dim ar gofnod
Henry Charles WIlliam Benyon Ymddiriedolwr 14 March 2024
Dim ar gofnod
Nicholas Charles Burrows Ymddiriedolwr 15 December 2015
ST LAURENCE ECCLESIASTICAL CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
ST LAURENCE RELIEF IN NEED TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
CHURCH LANDS AND JOHN JOHNSON'S ESTATE CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
OLD REDINGENSIANS ASSOCIATION LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
THE GORDON PALMER MEMORIAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Crispin Cripwell Ymddiriedolwr 05 November 2015
Dim ar gofnod
Virginia Raymond Ymddiriedolwr 05 November 2015
Dim ar gofnod
DENISE MARY HOLLANDS ACA Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
PETER DAVID IAN HAIG Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £11.16k £10.88k £10.96k £11.63k £12.76k
Cyfanswm gwariant £13.06k £23.04k £17.15k £16.20k £16.20k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2024 07 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2023 16 Chwefror 2024 11 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2022 22 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2021 07 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2020 24 Tachwedd 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Walker Crips Plc
5 Lower Woodspeen Court
Woodspeen
Speen
NEWBURY
RG20 8BL
Ffôn:
07980860121
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael