BUNGAY CASTLE TRUST LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Preservation of ancient buildings in and around Bungay and promoting public interest in them.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Norfolk
- Suffolk
Llywodraethu
- 14 Medi 1987: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Honeywood | Cadeirydd | 11 March 2020 |
|
|||||
Alan Derek Wright | Ymddiriedolwr | 07 March 2024 |
|
|
||||
DAVID JOHN SPRAKE | Ymddiriedolwr | 13 April 2023 |
|
|||||
RICHARD HARRY CUNDY | Ymddiriedolwr | 18 February 2014 |
|
|||||
DAVID TRAFFORD | Ymddiriedolwr | 09 March 2012 |
|
|
||||
COLIN ROY HANCY | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £59.28k | £14.27k | £7.75k | £310.91k | £476.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.62k | £5.14k | £6.52k | £12.54k | £12.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 03 Chwefror 2025 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 03 Chwefror 2025 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 22 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 19TH MAY 1987
Gwrthrychau elusennol
TO PRESERVE FOR THE BENEFIT OF THE TOWNSPEOPLE OF BUNGAY IN THE COUNTY OF SUFFOLK AND OF THE NATION AT LARGE, WHATEVER OF THE ENGLAND HISTORICAL, ARCHITECTURAL AND CONSTRUCTIONAL HERITAGE MAY EXIST IN AND AROUND THE TOWN OF BUNGAY AFORESAID IN THE FORM OF BUILDINGS (INCLUDING ANY BUILDING AS DEFINED IN SECTION 290(1) OF THE TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT 1971) OF PARTICULAR BEAUTY OR HISTORICAL, ARCHITECTURAL OR CONSTRUCTIONAL INTEREST.
Maes buddion
BUNGAY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
16 BROAD STREET
BUNGAY
SUFFOLK
NR35 1EN
- Ffôn:
- 01986892721
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window