AYLESBURY FESTIVAL CHOIR

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide regular opportunities for all singers to perform music from a wide choral repertoire. Provide and sustain a cultural asset for Aylesbury and the surrounding area. Foster children's knowledge and love of choral music by including them in concerts where appropriate. Secure financial support to enable the choir to expand it's repertoire and to improve its standards of performance.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Buckingham
Llywodraethu
- 30 Tachwedd 1987: Cofrestrwyd
- DECEMBER FESTIVAL CHOIR (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR MICHAEL ELLIOTT | Cadeirydd | 12 March 2012 |
|
|
||||
KATHERINE ATHERTON | Ymddiriedolwr | 17 May 2018 |
|
|
||||
Sheila Page | Ymddiriedolwr | 18 May 2017 |
|
|
||||
PATRICIA AYLETT | Ymddiriedolwr | 30 June 2015 |
|
|
||||
LYNDA PHIPPS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.63k | £10.19k | £2.76k | £19.59k | £13.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.15k | £10.68k | £6.77k | £16.73k | £18.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 11 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 12 Gorffennaf 2023 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 21 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 02 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 17 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Scheme dated 07 Mar 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CHOIR SHALL BE TO PROMOTE, IMPROVE, DEVELOP AND MAINTAIN PUBLIC EDUCATION IN, AND APPRECIATION OF , THE ART AND SCIENCE OF MUSIC IN ALL ITS ASPECTS, BY THE PRESENTATION OF PUBLIC CONCERTS AND RECITALS, AND BY SUCH OTHER WAYS AS THE CHOIR, THROUGH ITS COMMITTEE, SHALL DETERMINE FROM TIME TO TIME.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Ringwood
Kiln Road
Prestwood
GREAT MISSENDEN
Buckinghamshire
HP16 9DH
- Ffôn:
- 07801033077
- E-bost:
- nltw@globalnet.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window