BUTTERFLIES SEN PLAYGROUP
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To give children (0-5 ) with special needs an opportunity to have one to one play activities with a carer and for the parents/carers to have some time to themselves or to meet other parent/carers within the group and to enjoy a hot drink together.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2019
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Essex
Llywodraethu
- 25 Tachwedd 1987: Cofrestrwyd
- 02 Ebrill 2020: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- SWOP (Enw gwaith)
- SAFFRON WALDEN OPPORTUNITY PLAYGROUP (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2015 | 30/09/2016 | 30/09/2017 | 30/09/2018 | 30/09/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.08k | £3.16k | £1.71k | £3.91k | £9.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.12k | £9.03k | £8.53k | £9.19k | £8.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 06 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2018 | 10 Chwefror 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2017 | 27 Ionawr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2016 | 25 Chwefror 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2016 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 7TH OCTOBER 1987 AS AMENDED 6TH NOVEMBER 2002 as amended on 17 Jul 2019 as amended on 17 Jul 2019
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN BELOW COMPULSORY SCHOOL AGE BY A) PROVIDING AFE AND SATISFYING GROUP PLAY IN WHICH PARENTS TAKE PART WHEN APPROPRIATE B) ENCOURAGING OTHER CHARITABLE ACTIVITIES THROUGH WHICH PARENTS MAY HELP THE CHILDREN.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window