PRIMROSE HILL COMMUNITY ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The range of services and activities offered include childrens nursery and workshops, bridge, trapeze classes, dance classes for children and adults, music session for under 4's, under 4's drop-in, yoga, life drawing, seniors yoga, Open House, evening talks, narcotics anonymous, children's ballet, members bar, community choir, councillors surgeries, lunch club. We also run a community library.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £104,967 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Camden
Llywodraethu
- 19 Ionawr 1988: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marijke Good | Cadeirydd | 28 January 2021 |
|
|
||||
Debbie Marshall | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Middleton | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||
Lucilla Mary Cottrell | Ymddiriedolwr | 28 January 2021 |
|
|
||||
Nadia Crandall | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
MAUREEN BETTS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £346.17k | £244.18k | £301.86k | £337.23k | £375.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £274.03k | £163.60k | £227.93k | £261.78k | £297.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £99.53k | £99.52k | £89.23k | £104.97k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 02 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 02 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 07 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 07 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 06 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 02 Chwefror 2021 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 02 Chwefror 2021 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 19TH NOVEMBER 1987 AS AMENDED 26TH JUNE 2002
Gwrthrychau elusennol
(A) TO PROMOTE THE BENEFIT OF THOSE PERSONS WHO LIVE AND/OR WORK IN THE CHALK FARM WARD OF LONDON BOROUGH OF CAMDEN AND ITS NEIGHBOURHOOD WITHOUT DESTINCTION OF SEX, OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS. (B) TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITION OF LIFE FOR THESE INHABITANTS. (C) TO ASSOCIATE THE LOCAL AUTHORITY, APPROPRIATE VOLUNTARY ORGANISATIONS, AND THE INHABITANTS OF THE AREA IN A COMMON EFFORT TO THESE ENDS. (D) TO MAINTAIN AND MANAGE, AND TO CO-OPERATE WITH ANY LOAL STATUTORY AUTHORITY IN THE MAINTENANCE AND MANAGEMENT OF A COMMUNITY CENTRE FOR ACTIVITIES PROMOTED BY THE ASSOCIATION.
Maes buddion
CHALK FARM WARD AND NEIGHBOURHOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
29 Hopkinsons Place
LONDON
NW1 8TN
- Ffôn:
- 02075868327
- E-bost:
- info@phca.cc
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window