Dogfen lywodraethu THE WEYDON SCHOOL TRUST FUND
Rhif yr elusen: 298330
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
RULES ADOPTED 16TH SEPTEMBER 1987 AS AMENDED ON 16/06/2015 AS AMENDED ON 26 JAN 2016 as amended on 11 Jun 2020 as amended on 22 Feb 2021
Gwrthrychau elusennol
WSTF SHALL EXIST FOR THE PURPOSE OF ADVANCING EDUCATION OF THE STUDENTS OF WEYDON MULTI ACADEMY TRUST BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE EDUCATION OF STUDENTS AT THE SCHOOLS THAT WOULD NOT NORMALLY BE PROVIDED.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
8@
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.