Hanes ariannol WOODGREEN PETS CHARITY
Rhif yr elusen: 298348
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.89m | £15.02m | £12.85m | £17.07m | £20.76m | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.10m | £15.77m | £15.43m | £18.13m | £20.19m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £43.00k | £48.27k | £45.94k | £64.38k | £54.10k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.21m | £83.05k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £9.82m | £10.79m | £9.70m | £13.12m | £15.15m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.21m | £2.77m | £2.59m | £3.45m | £4.04m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £263.00k | £301.00k | £161.24k | £197.68k | £233.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £608.00k | £629.00k | £398.60k | £302.57k | £328.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £531.00k | £0 | £0 | £1.01m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £6.47m | £7.18m | £4.55m | £7.35m | £8.90m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.99m | £7.44m | £6.97m | £7.11m | £8.86m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £7.11m | £5.61m | £8.46m | £11.01m | £11.30m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.00k | £19.00k | £19.25k | £19.15k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £97.00k | £90.00k | £80.13k | £74.06k | £62.00k | |
|
Gwariant - Arall | £11.00k | £2.72m | £0 | £0 | £25.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.