Hanes ariannol THE FAIRVIEW TRUST

Rhif yr elusen: 298417
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2004 30/09/2005 30/09/2006 30/09/2007 30/09/2008
Cyfanswm Incwm Gros £543 £8.34k £3.32k £1.79k £1.32k
Cyfanswm gwariant £1.50k £1.10k £800 £13.15k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A