Hanes ariannol inHope (Bristol) Limited
Rhif yr elusen: 298528
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £998.44k | £1.18m | £1.44m | £1.46m | £1.58m | |
|
Cyfanswm gwariant | £946.13k | £1.05m | £1.26m | £1.24m | £1.65m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £93.28k | £89.43k | £130.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £980.04k | £1.16m | £1.43m | £1.46m | £1.57m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £12.82k | £13.61k | £2.91k | £351 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.41k | £283 | £400 | £30 | £6.90k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £174 | £187 | £170 | £102 | £1.46k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £64.12k | £5.00k | £197.11k | £16.54k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £869.37k | £935.30k | £1.13m | £1.09m | £1.50m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £76.76k | £117.54k | £127.04k | £149.69k | £144.04k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £4.84k | £0 | £5.86k | £8.69k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.