KENT GARDENS TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Organises research and recording of historic gardens and parks in Kent, gives advice to planning authorities, makes grants to students and horticultural charities, generates lectures on the history, design and planning of gardens and garden visits.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £6,000 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Caint
Llywodraethu
- 21 Mawrth 1988: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karen Emery | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||||||||||||
Anne Caroline Bowdler | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||||||||||||
Jean Francois Gordon | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||||||||||||
Teresa Zbyszewska | Ymddiriedolwr | 27 November 2017 |
|
|
||||||||||||||
rosemary dymond | Ymddiriedolwr | 27 November 2017 |
|
|||||||||||||||
Sarah Jane Morgan | Ymddiriedolwr | 27 November 2017 |
|
|
||||||||||||||
Michael O'Brien | Ymddiriedolwr | 12 July 2016 |
|
|
||||||||||||||
RICHARD GRAHAM STILEMAN | Ymddiriedolwr | 26 May 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.57k | £10.59k | £19.13k | £17.33k | £20.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.47k | £10.89k | £12.19k | £11.99k | £13.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £5.55k | £5.63k | £5.71k | £2.90k | £6.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 21 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 02 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 01 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 14 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 28TH JANUARY 1988 AS AMENDED BY DEED DATED 24 JUL 2017
Gwrthrychau elusennol
1. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION THROUGH THE PRESERVATION OF GARDENS WITHIN THE COUNTY OF KENT AND ANY GARDEN BUILDINGS, STRUCURES AND HORTICULTURAL OR PLANT COLLECTIONS WITHIN SUCH GARDENS. 2. THE IMPROVEMENT OF THE AMENITIES OF THE GARDENS, INCLUDING THE ACCESS TO AND STUDY OF THEM. 3. TO FACILITATE AND ENCOURAGE THE USE AND OCCUPATION OF GARDENS IN KENT FOR CHARITABLE PURPOSES. 4. TO PROMOTE EDUCATION AND RESEARCH IN KENT, RELATING TO GARDENS AND THE DISSEMINATION OF THE RESULTS OF SUCH RESEARCH.
Maes buddion
COUNTY OF KENT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Ridings
Holly Farm Road
Otham
MAIDSTONE
Kent
ME15 8RY
- Ffôn:
- 01622 861313
- E-bost:
- info@kentgardenstrust.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window