ymddiriedolwyr KOL CHAI - HATCH END JEWISH COMMUNITY
Rhif yr elusen: 299063
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SONIA JOSEPH | Ymddiriedolwr | 19 November 2023 |
|
|
||||
Dr PETER JOSEPH | Ymddiriedolwr | 19 November 2023 |
|
|
||||
HELEN SHAPIRO | Ymddiriedolwr | 15 December 2022 |
|
|
||||
Paul Decker | Ymddiriedolwr | 27 November 2022 |
|
|
||||
Adam Baker | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Anna Gaffin | Ymddiriedolwr | 18 August 2022 |
|
|
||||
Isobel Lawrence | Ymddiriedolwr | 21 November 2021 |
|
|
||||
David Marston | Ymddiriedolwr | 21 November 2021 |
|
|
||||
Jacqueline Martin | Ymddiriedolwr | 21 November 2021 |
|
|
||||
Andrew Farleigh | Ymddiriedolwr | 21 November 2021 |
|
|||||
STEVEN ASTAIRE | Ymddiriedolwr | 04 December 2020 |
|
|||||
Danielle Silver | Ymddiriedolwr | 29 November 2020 |
|
|
||||
Sally Tawil | Ymddiriedolwr | 25 November 2018 |
|
|
||||
Robert Braham | Ymddiriedolwr | 24 November 2013 |
|
|
||||
PETER MARTIN | Ymddiriedolwr | 19 March 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.