ENTERPRISE DEVELOPMENT CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity works in Tower Hamlets particularly with those of Bangladeshi origin and the wider community which they live. The charity provides information, advice, workshops on emerging issues. Supports and facilitates training through partnerships & networking. It facilitates support surgeries and a new opportunities club to aid users to tackle challenges and achieve their full potential.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Tower Hamlets
Llywodraethu
- 26 Mai 1988: Cofrestrwyd
- BANGABANDHU CENTRE LONDON LTD (Enw blaenorol)
- WEAVERS COMMUNITY TRUST LTD (Enw blaenorol)
- WEAVERS YOUTH FORUM LTD (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moshahid Ali | Ymddiriedolwr | 27 May 2022 |
|
|
||||
JAMAL AHMED KHAN | Ymddiriedolwr | 13 January 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £5.35k | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.66k | £3.34k | £1.21k | £2.18k | £3.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 01 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Hydref 2024 | 272 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 25 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 18/02/1985 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24/04/1988 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 08/06/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08/07/2012 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 07/05/2013
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE INHABITANTS OF TOWER HAMLETS PARTICULARLY THOSE OF BANGLADESHI ORIGIN OR DECENT BY THE PROVISION OF-ADVICE AND COUNSELLING ON SUCH MATTERS AS INVESTIGATION, HOUSING, EMPLOYMENT, WELFARE RIGHTS AND SIMILAR PROBLEMS - TO ADVANCE EDUCATION INT EH LANGUAGE HISTORY AND CULTURE OF BANGLADESH - TO ADVANCE EDUCATION BY THE PROVISION OF TRAINING AND OTHER FACILITIES TO ENABLE SUCH PERSONS TO OBTAIN GAINFUL EMPLOYMENT AND - TO PROVIDE RECREATIONAL AND LEISURE-TIME FACILITIES IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE.
Maes buddion
TOWER HAMLETS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
232 BRICK LANE
BETHNAL GREEN
LONDON
ENGLAND
E2 7EB
- Ffôn:
- 02032866263
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window