DRUG AND ALCOHOL SERVICE FOR LONDON LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promote the recognition and prevention of alcoholism, substance misuse and related diseases in particular but not exclusively by providing support with finances, employment, relationships, health and housing. To provide counselling, information, support and if necessary treatment for alcoholics and their families. To promote social inclusion for public benefit.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2016
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £25,418 o gontract(au) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Bexley
- Newham
- Tower Hamlets
- Wandsworth
Llywodraethu
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.50m | £1.14m | £1.58m | £678.11k | £52.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.41m | £1.21m | £1.49m | £953.71k | £743.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £565.11k | £25.42k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £159.28k | £190.65k | £142.03k | £73.13k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £19.61k | £6.12k | £8.68k | £39.83k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.32m | £939.98k | £1.43m | £565.11k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £3.21k | £2.16k | £625 | £52 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.38m | £1.19m | £1.47m | £937.12k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.38k | £6.24k | £5.66k | £4.90k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 04 Hydref 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | 21 Medi 2016 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 15 Medi 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | 15 Medi 2015 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | 07 Ionawr 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | 02 Medi 2014 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 13 Ionawr 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | 09 Medi 2013 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 10TH JUNE 1988 AS AMENDED 13 FEBRUARY 2002
Gwrthrychau elusennol
A) TO PROMOTE THE RELIEF OF PERSONS SUFFERING FROM PROBLEMS CAUSED BY ALCOHOL AND SUBSTANCE MISUSE AND OF THEIR FAMILIES AND RELATED INDIVIDUALS BY THE PROVISION OF ADVICE, SUPPORT AND TREATMENT. B) TO PROMOTE THE PREVENTION AND RECOGNITION OF PROBLEM DRINKING AND SUBSTANCE MISUSE AND TO EDUCATE THE PUBLIC CONCERNING THE CAUSES, TREATMENT AND PREVENTION OF SUBSTANCE MISUSE AND RELATED PROBLEMS.
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE NEWHAM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window