ymddiriedolwyr BUSINESS LAUNCHPAD
Rhif yr elusen: 299599
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLU OLANREWAJU | Cadeirydd | 12 January 2021 |
|
|||||
Pavitra Raja | Ymddiriedolwr | 09 September 2022 |
|
|
||||
Hayley Elizabeth Butler | Ymddiriedolwr | 09 September 2022 |
|
|
||||
Zoe Hannah Roberts | Ymddiriedolwr | 09 September 2022 |
|
|
||||
Simon John Williams | Ymddiriedolwr | 09 September 2022 |
|
|
||||
Bianca Riemer | Ymddiriedolwr | 13 June 2022 |
|
|
||||
Akta Raja | Ymddiriedolwr | 12 January 2021 |
|
|
||||
James Richard Wall | Ymddiriedolwr | 25 May 2018 |
|
|
||||
David Adam Gordon | Ymddiriedolwr | 17 February 2015 |
|
|
||||
WILLIAM SCEATS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.