NORTH HERTFORDSHIRE GUILD OF SINGERS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide an opportunity for the people of North Hertfordshire and surrounding areas to participate in choral singing. To perform choral concerts at reasonable prices for the people of North Hertfordshire and surrounding areas.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £250 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 09 Mawrth 1990: Cofrestrwyd
- NORTH HERTS GUILD OF SINGERS (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID JAMES TINNEY | Cadeirydd | 17 September 2015 |
|
|
||||
DEBORAH JANE DEAN | Ymddiriedolwr | 26 September 2024 |
|
|
||||
SUSAN BARBARA CLARK | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|
||||
KATHARINE ROWE | Ymddiriedolwr | 02 May 2023 |
|
|
||||
JENNIFER MAY SQUIRES | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
JANE ANN KIRK | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
ANNE MARGARET BLACKMAN | Ymddiriedolwr | 04 March 2020 |
|
|
||||
DIANE RICHARDS | Ymddiriedolwr | 17 September 2017 |
|
|
||||
CHRISTINE IRIS GOODWIN | Ymddiriedolwr | 17 September 2017 |
|
|
||||
PATRICIA MARGARET SALMON | Ymddiriedolwr | 06 January 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £50.59k | £35.17k | £23.46k | £29.91k | £43.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £39.63k | £27.56k | £16.84k | £26.29k | £40.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £500 | £250 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 09 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 09 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 16 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 16 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 11 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 18 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 18 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 13 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 13 Mawrth 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19TH MAY 1988 AND AMENDED 29TH SEPTEMBER 1988 AS AMENDED ON 17 FEB 2022
Gwrthrychau elusennol
I) TO PROMOTE, IMPROVE, DEVELOP AND MAINTAIN PUBLIC EDUCATION IN, AND APPRECIATION OF, THE ART AND SCIENCE OF MUSIC IN ALL ITS ASPECTS BY THE PRESENTATION OF PUBLIC CONCERTS AND RECITALS AND BY SUCH OTHER WAYS AS THE CHARITY THROUGH ITS COMMITTEE SHALL DETERMINE FROM TIME TO TIME. II) TO SUPPORT OTHER CHARITABLE PURPOSES THROUGH OUR MUSICAL ACTIVITIES AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION SHALL THINK FIT.?
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
40 Shephall Green
STEVENAGE
SG2 9XS
- Ffôn:
- 01438 365918
- E-bost:
- enquiries@nhgs.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window