ymddiriedolwyr MORTIMER (ST JOHN'S) VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 300208
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rob Wilderspin | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|
||||
Anne Pocock | Ymddiriedolwr | 20 July 2021 |
|
|
||||
Anna Horwood | Ymddiriedolwr | 20 July 2021 |
|
|
||||
Michael Shaw | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||
Brian Thatcher | Ymddiriedolwr | 30 June 2019 |
|
|
||||
Jenny Hudson | Ymddiriedolwr | 22 September 2014 |
|
|
||||
TERRY DYCKHOFF | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Helen Burt | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.