Ymddiriedolwyr AMERSHAM COMMON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 300218

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Pullsford | Cadeirydd | 24 May 2018 |
|
|
||||
Katy Williams | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Jason Burton | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Adam Gurney | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Michael Sheasby | Ymddiriedolwr | 24 August 2019 |
|
|
||||
Vaila Christidou | Ymddiriedolwr | 24 May 2018 |
|
|
||||
Vinod Patel | Ymddiriedolwr | 24 August 2017 |
|
|
||||
Catherine Cozens | Ymddiriedolwr | 09 June 2016 |
|
|
||||
stella cozens LLB | Ymddiriedolwr | 05 May 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.