ymddiriedolwyr 3RD BUCKINGHAM SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 300658
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Robert Armitage | Cadeirydd | 20 May 2021 |
|
|
||||
Neil David Blunstone | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|
||||
Sheryne Shillingford-Reed | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||
Louise Frances Grensted | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|
||||
Tracey Louise McLaughlin | Ymddiriedolwr | 18 July 2019 |
|
|
||||
Corin Jonathan Brearley | Ymddiriedolwr | 14 October 2015 |
|
|
||||
James Richard Tebboth | Ymddiriedolwr | 11 June 2015 |
|
|
||||
Mr Rob Streat | Ymddiriedolwr | 18 March 2015 |
|
|
||||
Chris Epps | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
||||
Tina Louise Anderson | Ymddiriedolwr | 11 February 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.