Ymddiriedolwyr STUDLAND VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 301185
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
STEPHEN RUPERT SMITH Cadeirydd 01 September 2015
Dim ar gofnod
Christopher Nelson Le Fevre Ymddiriedolwr 18 October 2020
THE SWANAGE AND PURBECK ROTARY CHARITABLE INCORPORATED ORGANISATION
Derbyniwyd: Ar amser
Christopher Greville Stow Ymddiriedolwr 24 March 2020
Dim ar gofnod
Nicholas John Boulter Ymddiriedolwr 24 March 2020
Dim ar gofnod
Julie Kate Dyball Ymddiriedolwr 01 July 2014
Dim ar gofnod
SALLY HOGSFLESH Ymddiriedolwr 09 March 2012
Dim ar gofnod
MR JON BELLAMY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
REV ANTHONY HIGGINS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod