THE WOODLEY PILOT LIGHT TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of a Food Store for those in need in the community; provision of RE lessons in local schools
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Bracknell Forest
- Gorllewin Berkshire
- Reading
- Slough
- Windsor And Maidenhead
- Wokingham
Llywodraethu
- 28 Gorffennaf 1997: Cofrestrwyd
- RAINBOWS GRIEF SUPPORT (Enw gwaith)
- WOODLEY FOOD STORE (Enw gwaith)
- WOODLEY LIGHTHOUSE (Enw gwaith)
- WOODLEY LIGHTHOUSE DEBT ADVICE (Enw gwaith)
- THE PILOT LIGHT TRUST (Enw blaenorol)
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew John Cook | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Brian Hope | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
Christopher David Van Es | Ymddiriedolwr | 28 November 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £35.53k | £35.63k | £38.57k | £53.17k | £53.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.00k | £25.22k | £18.66k | £22.36k | £29.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 07 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 07 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
30 Mehefin 2023
(Mae'r cyfrifon |
16 Mai 2024 | 16 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 29 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 29 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 04 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 04 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 12 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 12 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 9 JANUARY 1997 AS AMENDED 16 JULY 1997
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION, PARTICULARLY THROUGH COUNSELLING AND OUTREACH
Maes buddion
WOODLEY, WOKINGHAM AND READING
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Woodley Baptist Church
Hurricane Way
Woodley
READING
Berkshire
RG5 4UX
- Ffôn:
- 01189699956
- E-bost:
- counselling@pilotlight.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window