Hanes ariannol INVOLVE COMMUNITY SERVICES
Rhif yr elusen: 1061373
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £493.90k | £449.11k | £485.62k | £799.64k | £596.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £391.57k | £440.76k | £485.64k | £737.96k | £562.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £14.75k | £13.35k | £13.36k | £94.36k | £209.38k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £266.27k | £286.60k | £312.56k | £656.73k | £259.74k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £494.65k | £292.33k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £17 | £1.13k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £304.97k | £302.60k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £737.96k | £562.09k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £9.98k | £13.18k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £269.72k | £3.50k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.