ymddiriedolwyr 2ND NORTHWOOD SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 303723
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAREN RETTER | Cadeirydd | 22 June 2012 |
|
|
||||
Marcin Zufla | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||
PAUL BUSHELL | Ymddiriedolwr | 04 October 2023 |
|
|
||||
Michele Thompson | Ymddiriedolwr | 04 October 2023 |
|
|
||||
Steven Castle | Ymddiriedolwr | 04 October 2023 |
|
|
||||
Philip Lee | Ymddiriedolwr | 04 October 2023 |
|
|
||||
William Kerslake | Ymddiriedolwr | 04 October 2023 |
|
|
||||
Amanda Roberts | Ymddiriedolwr | 30 May 2019 |
|
|
||||
Jo Crockford | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
||||
Michael Evans | Ymddiriedolwr | 30 May 1981 |
|
|
||||
MARJORIE ELIZABETH PIMM | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.