Ymddiriedolwyr BRUNDALL MEMORIAL HALL

Rhif yr elusen: 303916
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Janet Wesley Barrington Cadeirydd 03 July 2019
Dim ar gofnod
Alan Nigel Parsons Ymddiriedolwr 13 June 2023
Dim ar gofnod
Christine Ann Mason Ymddiriedolwr 01 June 2023
BRUNDALL MEMORIAL HALL
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Diana Rosemary Buck Ymddiriedolwr 19 May 2023
Dim ar gofnod
Eleanor Rose Mason Ymddiriedolwr 26 May 2022
Dim ar gofnod
Bridget Penelope Faith Warns Ymddiriedolwr 20 May 2021
Dim ar gofnod
Andrew Robert Bonham Ymddiriedolwr 20 November 2020
Dim ar gofnod
Patrick Edward Lovatt Ymddiriedolwr 17 May 2019
Dim ar gofnod
Aileen Janine Beck Ymddiriedolwr 17 May 2019
BRUNDALL MEMORIAL HALL
Cofrestrwyd yn ddiweddar