WALCOTT VILLAGE HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Fund raising events Zumba Yoga Stage Shows Craft & Seasonal Fayres Charity Events Winter Church Services Seasonal Songs Of Praise Private Parties Parish Meetings Elections
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 April 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £4,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
22 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Norfolk
Llywodraethu
- 18 Rhagfyr 1962: Cofrestrwyd
- WALCOTT VILLAGE HALL COMMITTEE (Enw gwaith)
- VILLAGE HALL (WALCOTT) (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janet Cooper | Cadeirydd | 30 May 2019 |
|
|
||||
David Mason | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
George Cooper | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
ANDREA CLARK | Ymddiriedolwr | 01 May 2012 |
|
|
||||
SHEILA MASON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/04/2020 | 29/04/2021 | 29/04/2022 | 29/04/2023 | 29/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.23k | £46.78k | £8.68k | £6.35k | £10.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.45k | £23.50k | £20.96k | £16.44k | £9.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.20k | £19.20k | N/A | N/A | £4.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Ebrill 2024 | 10 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Ebrill 2023 | 05 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Ebrill 2022 | 17 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Ebrill 2021 | 10 Mawrth 2022 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Ebrill 2021 | 10 Mawrth 2022 | 10 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Ebrill 2020 | 06 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 1ST SEPTEMBER 1954 AND SCHEME 9TH JULY 1992
Gwrthrychau elusennol
VILLAGE HALL.
Maes buddion
VILLAGE OF WALCOTT AND ITS IMMEDIATE VICINITY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CHEZ LE SOLEIL LEVANT
COAST ROAD
WALCOTT
NORWICH
NR12 0NQ
- Ffôn:
- 07826033801
- E-bost:
- sheilacurtis4@hotmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window