BODICOTE WELFARE FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Charity provides building and recreational ground.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 10 Ebrill 1967: Cofrestrwyd
- 09 Awst 2011: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 14 Hydref 2011: Re-registered
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL HARPER | Cadeirydd |
|
|
|||||
WILHELMINA GEORGINA PEGRAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOANNA ELIZABETH WITWICKI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NIGEL MORRIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTINE COLES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN QUINN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.51k | £37.62k | £27.14k | £34.55k | £27.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.33k | £37.38k | £16.68k | £28.16k | £30.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £7.06k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £28.60k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 19 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | 19 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 20 Ionawr 2024 | 51 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | 20 Ionawr 2024 | 51 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 03 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | 03 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 22 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | 22 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 09 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONVEYANCE DATED 24TH JULY 1946
Gwrthrychau elusennol
(A) VILLAGE HALL (B) PLAYING FIELD FOR ALL FORMS OF SPORTS, INCLUDING CHILDREN'S AMUSEMENTS.
Maes buddion
PARISH OF BODICOTE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
55 Gillett Road
Banbury
Oxfordshire
OX16 0DR
- Ffôn:
- 01295270818
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window