ymddiriedolwyr GASTARD VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 305480
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheena Noel Awdry | Cadeirydd | 21 March 2018 |
|
|
||||
Paula Harsley | Ymddiriedolwr | 31 December 2023 |
|
|
||||
Louise El-Wardany | Ymddiriedolwr | 31 December 2023 |
|
|
||||
Fiona Goodwill Evans | Ymddiriedolwr | 31 December 2023 |
|
|
||||
Peter Dove | Ymddiriedolwr | 21 October 2022 |
|
|
||||
Phillippa Willcox | Ymddiriedolwr | 03 April 2019 |
|
|
||||
Sally Robinson | Ymddiriedolwr | 03 April 2019 |
|
|
||||
Alex George Mitchell | Ymddiriedolwr | 03 April 2019 |
|
|
||||
DEBBIE MITCHELL | Ymddiriedolwr | 08 March 2012 |
|
|
||||
ELINOR ANDERSON | Ymddiriedolwr | 08 March 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.