ymddiriedolwyr 1ST ASH VALE SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 305683
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (33 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christa Scott-Fernandez | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Vicky Brodie | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Ian Dibsdall | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
Kate Bunting | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
Richard Lucas | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
Lyndsey Armitage | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
Dr Jessica Muirhead | Ymddiriedolwr | 16 May 2018 |
|
|||||
Katherine Lester | Ymddiriedolwr | 09 May 2018 |
|
|
||||
John Baker | Ymddiriedolwr | 12 May 2016 |
|
|
||||
Magdalena Jackson | Ymddiriedolwr | 20 April 2014 |
|
|
||||
MR ANDY HOOKER | Ymddiriedolwr | 14 July 2010 |
|
|
||||
DOREEN GARRETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS CHRIS FITZPATRICK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Linda Christine Moyle | Ymddiriedolwr |
|
||||||
BARBARA VERONICA ELSA SIMPSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID MOYLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SARAH BROWN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LINDA HELEN WEST | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.