Hanes ariannol CLAYESMORE SCHOOL
Rhif yr elusen: 306214
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.31m | £13.40m | £13.10m | £14.65m | £14.28m | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.42m | £13.33m | £13.01m | £14.17m | £14.17m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £802.16k | £349.87k | £480 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £53.93k | £56.56k | £69.80k | £1.41m | £585.49k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £281.23k | £174.62k | £241.91k | £204.12k | £267.77k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £13.92m | £13.17m | £12.79m | £13.02m | £13.41m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £1.18m | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £17.31k | £17.61k | |
|
Incwm - Arall | £48.20k | £0 | £0 | £5.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £25.00k | £27.00k | £153.00k | £60.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £13.55m | £12.57m | £12.40m | £13.19m | £13.61m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.56k | £152 | £0 | £0 | £7.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.64k | £19.62k | £22.54k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £864.37k | £759.32k | £611.94k | £984.34k | £551.73k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.