Elusennau cysylltiedig BRIGHTON COLLEGE
Rhif yr elusen: 307061
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 01 AUG 2002
AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 16 APR 2003
AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11 DEC 2007
AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 05 OCT 2015
AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16 JUN 2016
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN IN BRIGHTON AND HOVE AND THE SURROUNDING AREA.
Maes buddion
BRIGHTON AND HOVE AND THE SURROUNDING AREA.
Hanes cofrestru
- 19 Mai 2003 : Cofrestrwyd
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.