Hanes ariannol ST SWITHUN'S SCHOOL (WINCHESTER)
Rhif yr elusen: 307335
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.02m | £14.64m | £16.70m | £16.79m | £17.78m | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.30m | £14.87m | £15.27m | £16.34m | £17.77m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £323.58k | £150.97k | £1.57m | £262.54k | £237.09k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £476.33k | £317.96k | £150.21k | £285.85k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £15.16m | £13.66m | £14.58m | £16.20m | £16.97m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £55.91k | £63.65k | £43.82k | £46.63k | £150.54k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £456.85k | £361.50k | £0 | £422.63k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £67.00k | £71.97k | £168.96k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £14.96m | £14.63m | £15.00m | £16.04m | £17.33m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £185.59k | £127.86k | £83.35k | £175.52k | £216.11k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £35.43k | £38.26k | £31.69k | £31.25k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £162.39k | £120.05k | £183.07k | £121.58k | £223.83k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.