ymddiriedolwyr ST SWITHUN'S SCHOOL (WINCHESTER)
Rhif yr elusen: 307335
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandra Allan | Ymddiriedolwr | 28 February 2023 |
|
|
||||||||||||||
Dr Stephen Bailey | Ymddiriedolwr | 28 February 2023 |
|
|
||||||||||||||
Richard Hill | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||||||||||||
Richard Ian White | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|||||||||||||||
Judith Feuchtwanger | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||||||||||||
Nikki De Krester | Ymddiriedolwr | 17 October 2019 |
|
|
||||||||||||||
Alison McGhee | Ymddiriedolwr | 09 February 2019 |
|
|
||||||||||||||
The Very Reverend Catherine Ogle | Ymddiriedolwr | 25 May 2017 |
|
|||||||||||||||
MR RICHARD TYSON | Ymddiriedolwr | 16 May 2017 |
|
|
||||||||||||||
Dr HEATHER DAWN MYCOCK | Ymddiriedolwr | 05 February 2017 |
|
|
||||||||||||||
Professor Robert Adam | Ymddiriedolwr | 26 May 2016 |
|
|||||||||||||||
Emma Clancey | Ymddiriedolwr | 21 January 2016 |
|
|
||||||||||||||
Professor Claire Thorne | Ymddiriedolwr | 15 October 2015 |
|
|
||||||||||||||
Anna-Louise Peters | Ymddiriedolwr | 21 May 2015 |
|
|
||||||||||||||
JULIA EAGER | Ymddiriedolwr | 21 May 2015 |
|
|
||||||||||||||
Sarah Parrish | Ymddiriedolwr | 16 October 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.