DESCENDANTS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Descendants work primarily but not exclusively with children and young people age 4-18 of African and Caribbean descent,their parents and carers. Descendants meets weekly online Fridays 6-8p.m, term times. We runs educational, history,cultural, arts project Descendants We run mentor session, Holiday projects. We run Parent support group. We run an annual Achievements awards event every July.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £5,500 o 1 gontract(au) llywodraeth a £5,500 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Lloegr
Llywodraethu
- 15 Ebrill 2005: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denise Charles Ms | Cadeirydd | 14 January 2019 |
|
|
||||
Christal Douglas Ms | Ymddiriedolwr | 15 November 2024 |
|
|
||||
Chantel Noel-Morris Mrs | Ymddiriedolwr | 15 November 2024 |
|
|
||||
Wendy James | Ymddiriedolwr | 10 November 2023 |
|
|
||||
Janet Amara | Ymddiriedolwr | 25 November 2019 |
|
|
||||
Collette Noel | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
MARGARET NOEL | Ymddiriedolwr | 11 January 2013 |
|
|
||||
ELAINE BERESFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CELESTINA UZOKA | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.00k | £36.86k | £61.48k | £51.49k | £14.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.40k | £15.32k | £39.17k | £31.17k | £41.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £5.50k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £5.00k | £5.00k | £35.25k | £5.50k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Mawrth 2025 | 45 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 17 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 17 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 26/01/2004 AS AMENDED ON 21/03/2005 AS AMENDED ON 06/01/2014
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTIVES OF THE CHARITY ('THE OBJECTS') ARE PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY FOR THE BENEFIT THE RESIDENTS OF THE GREATER LONDON BOROUGHS OF HAMMERSMITH AND FULHAM, EALING, BRENT, HILLINGDON, HOUNSLOW PARTICULARLY THOSE RESIDENTS WHO ARE OF AFRICAN AND AFRICAN-CARIBBEAN DESCENT: A. TO ADVANCE THE PUBLIC EDUCATION OF CHILDREN AND THEIR FAMILIES PARTICULARLY IN AFRICAN AND AFRICAN CARIBBEAN HISTORY. B. TO PROMOTE RACIAL HARMONY BY DEVELOPING, STRENGTHENING AND PROMOTING BETTER RELATIONS BETWEEN THOSE OF AFRICAN AND AFRICAN-CARIBBEAN DESCENT AND THE WIDER COMMUNITY; AND BY PROMOTING BETTER UNDERSTANDING BETWEEN ALL MEMBERS OF THE COMMUNITY, LOCAL AND CENTRAL GOVERNMENT BODIES AND OTHER INSTITUTIONS. C. THE PROMOTION OF GOOD RACE RELATIONS, ENDEAVOURING TO ELIMINATE DISCRIMINATION ON GROUNDS OF RACE AND ENCOURAGING EQUALITY OF OPPORTUNITY BETWEEN PERSONS OF DIFFERENT RACIAL GROUPS.
Maes buddion
GREATER LONDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Unit A
Munster Court
Bollo Bridge Road
LONDON
Community Centre
room 3
- Ffôn:
- 07745889521
- E-bost:
- descendantscharity@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window