ymddiriedolwyr WALTER BIGG FOUNDATION FOR WALLINGFORD SCHOOL
Rhif yr elusen: 309241
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lynda Susan Atkins | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|||||
CLAIRE ELIZABETH HOLFORD | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|
||||
JEREMY ST JOHN CUTHBERT | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|
||||
Dr John Henry Sylvester Sichel | Ymddiriedolwr | 21 July 2020 |
|
|
||||
CONOR O'CALLAGHAN | Ymddiriedolwr | 09 December 2015 |
|
|
||||
NIGEL ERSKINE HUGHES | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JOHN PEEL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.