HOLCOT OLD SCHOOL CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing grants to assist young people up to 25 years old in educational activities. Applicants or their parents must be resident in the parish of Holcot, Northamptonshire
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Swydd Northampton
Llywodraethu
- 15 Rhagfyr 1972: Cofrestrwyd
- 02 Hydref 2009: Cofrestrwyd
- 09 Medi 2009: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 09 Chwefror 2011: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 13 Ebrill 2012: Re-registered
- 09 Chwefror 2016: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 06 Ebrill 2016: Re-registered
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev David Robert Reith | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|||||
David Carr Ashworth | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
||||
Lesley Hunter | Ymddiriedolwr | 15 June 2017 |
|
|
||||
JAMES EGERTON BONSOR | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £468 | £484 | £503 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 07 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 01 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 01 Gorffennaf 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 19 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 19 Mawrth 2021 | 262 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 22ND SEPTEMBER 1972
Gwrthrychau elusennol
THE INCOME OF THE FOUNDATION SHALL BE APPLIED BY THE TRUSTEES IN PROMOTING THE EDUCATION (INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING) OF PERSONS OF EITHER SEX WHO HAVE NOT ATTAINED THE AGE OF 25 YEARS AND WHO, OR WHOSE PARENTS, ARE RESIDENT IN THE PARISH OF HOLCOT.
Maes buddion
PARISH OF HOLCOT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Wychwood House
Sywell Road
Holcot
NORTHAMPTON
NN6 9SN
- Ffôn:
- 01604781438
- E-bost:
- david@sharpend-uk.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window