HEBBURN NEIGHBOURHOOD ADVICE CENTRE

Rhif yr elusen: 1111466
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charity is currently in the process of being dissolved

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2014

Cyfanswm incwm: £30,114
Cyfanswm gwariant: £15,670

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • De Tyneside

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 27 Medi 2005: Cofrestrwyd
  • 17 Mawrth 2015: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • HEBBURN ADVICE CENTRE (Enw gwaith)
  • HEBNAC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014
Cyfanswm Incwm Gros £114.96k £108.29k £88.38k £95.95k £30.11k
Cyfanswm gwariant £110.39k £93.59k £105.22k £106.03k £15.67k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2014 28 Ionawr 2015 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2014 28 Ionawr 2015 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2013 23 Ionawr 2014 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2013 28 Mai 2014 117 diwrnod yn hwyr
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2012 20 Tachwedd 2012 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2012 27 Tachwedd 2012 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2011 10 Hydref 2011 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2011 11 Hydref 2011 Ar amser