Hanes ariannol THE KEEPERS AND GOVERNORS OF THE POSSESSIONS, REVENUES AND GOODS OF THE FREE GRAMMAR SCHOOL OF JOHN LYON, WITHIN THE TOWN OF HARROW-ON-THE-HILL
Rhif yr elusen: 310033
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £66.59m | £60.41m | £67.90m | £74.16m | £84.01m | |
|
Cyfanswm gwariant | £55.73m | £54.75m | £60.27m | £69.06m | £75.96m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.70m | £739.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £10.45m | £7.34m | £10.15m | £9.12m | £10.02m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £7.56m | £5.32m | £6.21m | £8.27m | £10.02m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £49.16m | £43.93m | £48.17m | £54.25m | £60.72m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £1.72m | £885.00k | £721.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.04m | £1.92m | £2.35m | £2.40m | £3.25m | |
|
Incwm - Arall | £103.00k | £1.90m | £1.01m | £120.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £895.61k | £50.00k | £11.00k | £1.56m | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £50.36m | £49.50m | £54.53m | £60.06m | £66.32m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.08m | £1.02m | £1.52m | £2.06m | £2.04m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £74.00k | £77.00k | £88.00k | £93.00k | £98.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £19.00k | £23.00k | £403.00k | £687.00k | £493.00k | |
|
Gwariant - Arall | £4.29m | £4.23m | £4.22m | £6.95m | £7.60m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.