THE UNITED KINGDOM SOCIETY FOR TRENCHLESS TECHNOLOGY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity attains its objectives by holding its own meetings and attending meetings of other societies which allow for an interchange of ideas regarding Trenchless technology.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

19 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Ireland
- Yr Alban
Llywodraethu
- 29 Ebrill 1997: Cofrestrwyd
- U.K.S.T.T. (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Guilliatt | Ymddiriedolwr | 10 September 2024 |
|
|||||
Frank Sweeney | Ymddiriedolwr | 10 September 2024 |
|
|
||||
Jason William Barnes | Ymddiriedolwr | 10 September 2024 |
|
|
||||
Graham Howard | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||
Tim Sargent | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||
Iain Naismith | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||
Jason Smith | Ymddiriedolwr | 27 October 2023 |
|
|
||||
Roger Wahl | Ymddiriedolwr | 27 October 2023 |
|
|
||||
Peter Henley | Ymddiriedolwr | 27 October 2023 |
|
|
||||
Jill Tickle | Ymddiriedolwr | 27 October 2023 |
|
|
||||
Leon Woods | Ymddiriedolwr | 17 September 2019 |
|
|
||||
Andy Gundry | Ymddiriedolwr | 17 September 2019 |
|
|
||||
Stephen Butterworth | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|
||||
Phil Steele | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|
||||
DAWN GREIG | Ymddiriedolwr | 17 September 2015 |
|
|
||||
IAN RAMSAY | Ymddiriedolwr | 09 October 2013 |
|
|
||||
JIM ALBARELLA | Ymddiriedolwr | 09 October 2013 |
|
|
||||
SHAUNA HERRON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CLAIRE NICOLE GOWDY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £122.91k | £57.44k | £77.66k | £132.22k | £117.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £98.64k | £69.94k | £82.56k | £94.55k | £125.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 01 Tachwedd 2023 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 01 Tachwedd 2023 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Tachwedd 2021 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Tachwedd 2021 | 12 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 25 Tachwedd 2020 | 25 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 25 Tachwedd 2020 | 25 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 13 MAY 1994
Gwrthrychau elusennol
A) TO ADVANCE THE SCIENCE AND PRACTICE OF TRENCHLESS TECHNOLOGY FOR THE PUBLIC BENEFIT MEANING TECHNOLOGY FOR SERVICING, RENOVATION AND REPLACEMENT OF EXISTING AND THE CONTRIBUTION OF NEW PUBLIC UTILITIES AND OTHER SERVICE UNDERGROUND. B) TO PROMOTE EDUCATION, TRAINING, STUDY AND RESEARCH IN THE SAID SCIENCE AND PRACTICE FOR THE PUBLIC BENEFIT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
UKSTT
200 Drake Street
ROCHDALE
Lancashire
OL16 1PJ
- Ffôn:
- 07745781500
- E-bost:
- admin@ukstt.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window