ymddiriedolwyr SANDWELL COMMUNITY INFORMATION AND PARTICIPATION SERVICE LIMITED
Rhif yr elusen: 1097702
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANN-MARIE DOCKER | Cadeirydd |
|
||||||
Hawar Amin | Ymddiriedolwr | 30 September 2023 |
|
|
||||
Joanna Haydon | Ymddiriedolwr | 30 September 2023 |
|
|||||
LESLIE TURNER | Ymddiriedolwr | 17 September 2022 |
|
|
||||
Marilyn Lipton | Ymddiriedolwr | 17 September 2022 |
|
|
||||
Jacqueline Elizabeth Purcell | Ymddiriedolwr | 17 September 2022 |
|
|
||||
Katherine Chung Ying Gordon | Ymddiriedolwr | 25 September 2021 |
|
|
||||
Edna Evelyn Dunn | Ymddiriedolwr | 25 September 2021 |
|
|
||||
Anthony David Averis | Ymddiriedolwr | 24 March 2018 |
|
|
||||
Susan Smith | Ymddiriedolwr | 24 March 2018 |
|
|
||||
MICHAEL SPENCER | Ymddiriedolwr | 21 March 2015 |
|
|
||||
TREVOR PURCELL | Ymddiriedolwr | 21 March 2015 |
|
|
||||
GLORIA FRANCIS | Ymddiriedolwr | 21 March 2013 |
|
|
||||
JEAN GRANTHAM | Ymddiriedolwr | 18 October 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.