THE PARROT ZOO TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Rescue, rehabilitate and offer long term sanctuary for parrots, parakeets and exotic animals. Provide educational facilities for the visiting public. Carry out beneficial research programs in areas that will benefit parrots and animals living in captive environments working with students from animal colleges and Universities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 26 Mawrth 2018: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1162135 THE PARROT ZOO TRUST
- 15 Mai 1997: Cofrestrwyd
- 26 Mawrth 2018: Tynnwyd (WEDI UNO)
- PARROT LINE (Enw blaenorol)
- THE NATIONAL PARROT SANCTUARY TRUST (Enw blaenorol)
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £94.22k | £176.09k | £357.05k | £191.82k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £62.07k | £62.07k | £355.13k | £121.25k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 23 Chwefror 2018 | 23 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 31 Ionawr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | 31 Ionawr 2017 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 31 Ionawr 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | 31 Ionawr 2016 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | 27 Ionawr 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | 27 Ionawr 2015 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 28 JANUARY 1997 AS AMENDED 10 FEBRUARY 2007 AND 12 NOVEMBER 2009.
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE SUFFERING OF PARROTS AND OTHER EXOTIC BIRDS WHO ARE IN NEED OF CARE AND ATTENTION AND TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC IN ALL MATTERS CONCERNING PARROTS AND SIMILAR EXOTIC BIRDS
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window