ymddiriedolwyr THE INCORPORATED BISHOP'S STORTFORD COLLEGE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 311057
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUY ERNEST BAKER | Cadeirydd | 22 May 2012 |
|
|||||
Joni Rae Gammage | Ymddiriedolwr | 21 January 2022 |
|
|
||||
Ian Jeremy Silk | Ymddiriedolwr | 17 January 2022 |
|
|
||||
STEPHEN ROBERT LEHEC | Ymddiriedolwr | 02 September 2021 |
|
|||||
PROFESSOR GRAEME WILLIAM WALTER BARKER | Ymddiriedolwr | 01 February 2019 |
|
|||||
Peter Dodd | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Dr SUHAIL NURBHAI | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
DOUG ALEXANDER | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
David Fraser Thomson | Ymddiriedolwr | 17 March 2017 |
|
|
||||
ANDREW CONTI | Ymddiriedolwr | 17 March 2017 |
|
|
||||
PAULINE MULLENDER | Ymddiriedolwr | 18 March 2016 |
|
|
||||
MR PETER SOLWAY | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|||||
RICHARD CHARLES VYVYAN HARRISON | Ymddiriedolwr | 01 July 2015 |
|
|
||||
IRENE MARY PEARMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr PHILIP JOHN HARGRAVE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.