Ymddiriedolwyr THE POLISH INSTITUTE AND SIKORSKI MUSEUM
Rhif yr elusen: 312168
Up to date (24 days late)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Wojcik | Ymddiriedolwr | 08 April 2024 |
|
|
||||
LUDOMIR LASOCKI | Ymddiriedolwr | 27 February 2024 |
|
|
||||
Danuta Bildziuk | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|
||||
Barbara Gabriel | Ymddiriedolwr | 05 May 2023 |
|
|
||||
George Anthony Gudiens | Ymddiriedolwr | 10 February 2022 |
|
|
||||
Jan Korwin-Szymanowski | Ymddiriedolwr | 10 February 2022 |
|
|
||||
Tatiana Kaczmarska | Ymddiriedolwr | 10 February 2022 |
|
|
||||
Andrew Wojciech Nosalik | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
Christopher Nowakowski | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.