ST MARTIN-IN-THE-FIELDS HIGH SCHOOL FOR GIRLS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE CHARITY'S AIMS ARE TO PROVIDE A DAY SCHOOL FOR GIRLS SO THE CHARITY MAKES GRANTS TO ST. MARTIN-IN-THE-FIELDS HIGH SCHOOL OR TO INDIVIDUALS WITHIN THAT SCHOOL AS PART OF THOSE AIMS.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2021
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Lambeth
Llywodraethu
- 30 Ebrill 1964: Cofrestrwyd
- FOUNDATION ACCOUNT AND DEVELOPMENT FUND (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael George Currie | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||
Joan Henshaw | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||
Alicia Natasha Walker | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|
||||
CHARLENE MARTYN | Ymddiriedolwr | 20 November 2018 |
|
|
||||
Canon Dr SAMUEL WELLS | Ymddiriedolwr | 20 March 2013 |
|
|||||
HAROLD REID | Ymddiriedolwr | 31 January 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.24k | £11.41k | £11.35k | £11.27k | £9.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £539 | £643 | £433 | £433 | £533 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 327 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 327 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 693 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 693 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 04 Gorffennaf 2022 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 30 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 09 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 24TH MARCH 1873 AS AMENDED AND ALTERED BY SCHEMES DATED 20TH NOVEMBER 1894, 28TH JUNE 1911 AND 20TH JANUARY 1922
Gwrthrychau elusennol
A DAY SCHOOL FOR GIRLS.
Maes buddion
LAMBETH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ST. MARTIN-IN-THE-FIELDS
HIGH SCHOOL
155 TULSE HILL
LONDON
SW2 3UP
- Ffôn:
- 02086839680
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window