Hanes ariannol DEWIS LIMITED
Rhif yr elusen: 1063949
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £838.52k | £561.93k | £750.32k | £990.78k | £1.00m | |
|
Cyfanswm gwariant | £883.55k | £701.13k | £831.87k | £941.39k | £995.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £388.51k | £297.49k | £325.61k | £352.28k | £473.23k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £12.80k | £516 | £1.09k | £1.40k | £3.91k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £798.11k | £420.57k | £652.37k | £941.08k | £947.20k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £487 | £361 | £4.08k | £1.33k | £4.58k | |
|
Incwm - Arall | £27.12k | £140.49k | £92.79k | £46.97k | £46.74k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £883.55k | £701.13k | £831.87k | £941.39k | £995.91k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.27k | £17.30k | £21.33k | £24.02k | £18.13k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £917.37k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.