ymddiriedolwyr THE ROYAL COLLEGE OF ORGANISTS
Rhif yr elusen: 312847
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr David Hill MA FRCO | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|||||||||
Ghislaine Reece-Trapp | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||||||
Robert Sharpe | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||||||
Carl Jackson | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||||||
Peter Wright | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|||||||||
Christopher Julian Morris | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|||||||||
Sara Elizabeth Benbow | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|||||||||
The Lord Lisvane Robert James Rogers | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||||||
ANDREW JOHN GILLETT | Ymddiriedolwr | 17 January 2019 |
|
|||||||||
Charles Thomas Winpenny | Ymddiriedolwr | 03 May 2018 |
|
|
||||||||
Gerard Brooks | Ymddiriedolwr | 03 May 2018 |
|
|
||||||||
Katherine Francis Maria Dienes-Williams | Ymddiriedolwr | 06 July 2017 |
|
|||||||||
Katharine Pardee | Ymddiriedolwr | 06 July 2017 |
|
|
||||||||
PHILIP JOHN MOORE BMUS | Ymddiriedolwr | 01 July 2014 |
|
|||||||||
STEPHEN KING | Ymddiriedolwr | 03 July 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.