ymddiriedolwyr THE HORNCHURCH, ROMFORD AND HAVERING EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 312963
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Quinn | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|||||
Giles Christian Drew | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
||||
Rev David John Simpson | Ymddiriedolwr | 17 March 2021 |
|
|||||
Rev KEN WYLIE | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||
Derek Holland | Ymddiriedolwr | 02 October 2007 |
|
|
||||
SIMON ROBERT EDWARD COE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.