Hanes ariannol UNIVERSITY COLLEGE OF ESTATE MANAGEMENT
Rhif yr elusen: 313223
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.59m | £15.43m | £16.25m | £17.07m | £19.04m | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.08m | £16.18m | £15.01m | £15.96m | £17.77m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £974.08k | £1.18m | £921.45k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £42.00k | £93.94k | £137.46k | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £13.55m | £13.88m | £14.59m | £15.82m | £17.40m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £512.11k | £347.15k | £257.94k | £251.57k | £306.53k | |
|
Incwm - Arall | £480.26k | £1.11m | £1.26m | £990.99k | £1.33m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £15.82m | £16.08m | £14.98m | £15.88m | £17.70m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £151.46k | £106.91k | £38.42k | £76.30k | £66.40k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £106.82k | £66.24k | £61.46k | £49.12k | £66.82k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £151.46k | £106.91k | £38.42k | £76.30k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £111.16k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.