Hanes ariannol THE GEORGE DREXLER FOUNDATION

Rhif yr elusen: 313278
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £233.96k £248.17k £295.20k £254.48k £278.95k
Cyfanswm gwariant £316.31k £276.59k £323.58k £341.15k £337.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A